Laissez un commentaire
Apprendreamultiplier.com > Poser une multiplication > Multiplication en colonne à 2 chiffres

Multiplication en colonne à 2 chiffres


Maintenant que vous avez appris la multiplication en colonne à 1 chiffre, passons maintenant à 2 (deux) chiffres. C'est exactement le même principe sauf qu'il faudra "sauter une ligne" et faire un addition.

Exemple rapide d'une multiplication à 2 chiffre


Juste pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend, voici le résultat animé de notre multiplication en colonne à 2 chiffres.

Apprendre à multiplier en colonne à 2 chiffres

Détails d'une multiplication en colonne à deux (2) chiffres


Nous voulons multiplier 122 par 32 (122 x 32) et connaitre le résultat de cette magnifique multiplication.



1) On écrit le premier nombre (122), on écrit le deuxième nombre (32) que l'on aligne bien tout à droite (les chiffres des unités des deux nombres sont donc bien alignés. On trace un trait, et on dessine le symbole "multiplier" (X)

Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 1)

2) On multiplie le chiffre des unités (2) du deuxième nombre (32) par le chiffre des unités (2) du premier nombre (122). Cela nous sonne 2x2=4 et l'on écrit le résultat (4).

Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 2)

3) On multiplie le chiffre des unités (2) du deuxième nombre (32) par le chiffre des dizaines (2) du premier nombre (122). Cela nous sonne 2x2=4 et l'on écrit le résultat (4).

Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 3)

4) On multiplie le chiffre des unités (2) du deuxième nombre (32) par le chiffre des centaines (1) du premier nombre (122). Cela nous sonne 2x1=2 et l'on écrit le résultat (2).

Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 4)

5) La première ligne est remplie. Attention, maintenant il faut sauter une ligne et se décaler vers la gauche, et c'est pour cela que nous écrivons un point pour ne pas se tromper.

6) Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 5)

7) On multiplie le chiffre des dizaines (3) du deuxième nombre (32) par le chiffre des unités (2) du premier nombre (122). Cela nous sonne 3x2=6 et l'on écrit le résultat (6).

Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 6)

8) On multiplie le chiffre des dizaines (3) du deuxième nombre (32) par le chiffre des dizaines (2) du premier nombre (122). Cela nous sonne 3x2=6 et l'on écrit le résultat (6).

Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 7)

9) On multiplie le chiffre des dizaines (3) du deuxième nombre (32) par le chiffre des centaines (1) du premier nombre (122). Cela nous sonne 3x1=3 et l'on écrit le résultat (3).

Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 8)

10) Voici venue maintenant l'heure de l'addition: On tire un joli trait et on écrit le symbole "+" et on se prépare maintenant à additionner les deux nombres que nous avons trouvés

Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 9)

11) l'addition est la suivante: 244 + 3660 = 3904 (on peut remplacer le point par un zéro). Donc 122x32 = 3904

Poser une multiplication à 2 chiffre 122 x 32 (étape 10)

Résumé

Apprendre à multiplier en colonne à 2 chiffres
Vos commentaires
Laisser un commentaire
sera en attente de modération, validation NON automatique
Javascript should be activated
Recopiez le code SVP:
pseudoVotre nom (obligatoire)
emailEmail ou site internet (facultatif)
(nécessaire si vous souhaitez être prévenu d'une réponse)
photo, imageImage/photo (facultatif)
(JPG, JPEG, PNG ou GIF)
(image de partition concernant le question par exemple)
Ne pas remplir si vous êtes un humain (anti spam)